ymddiriedolwyr BLOODY GOOD PERIOD
Rhif yr elusen: 1185849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Jane Cranston | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Melissa Gardner | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Shakiba Oftadeh Moghadam | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
Fiona Pei Shan Yeung | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||
SUSAN BARBARA RUBENSTEIN | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
Ruby Alice Bayley | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.