ymddiriedolwyr YOUNG PEOPLE'S COUNSELLING SERVICE
Rhif yr elusen: 1190555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKE BUTCHER | Cadeirydd | 19 May 2021 |
|
|
||||
Bruce Bonar | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Curtis Doyle | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Kerry Gardner | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Joanna Phillips | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Wayne Rand | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Faith Haslam | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Peter Williamson | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
David Weir | Ymddiriedolwr | 09 September 2018 |
|
|||||
Dr Alison Graham | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|||||
Peter Ashworth | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.