ymddiriedolwyr DIGITAL ADVANTAGE
Rhif yr elusen: 1188836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashley Boroda | Cadeirydd | 06 June 2019 |
|
|
||||
Philip Arnold | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Beck Cromack-House | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Diane Ainsworth | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Sarah Jane Musique-Hargreaves | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
MICHAEL ANTHONY MCNAMARA | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
KATE DODD | Ymddiriedolwr | 07 April 2020 |
|
|||||
Naomi Timperley | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.