Hanes ariannol APPRIS CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 514138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61m | £2.05m | £2.25m | £2.70m | £2.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.72m | £2.01m | £2.11m | £2.40m | £2.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.09m | £1.51m | £1.83m | £2.26m | £2.33m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.83m | £2.26m | £2.33m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.57m | £468.66k | £372.48k | £400.36k | £399.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.46k | £39.03k | £38.96k | £39.01k | £48.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.54m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.72m | £2.01m | £2.11m | £2.40m | £2.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.05k | £39.36k | £46.80k | £48.61k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.