ymddiriedolwyr THE OPEN UNIVERSITY STUDENTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1183837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Gareth John Price | Cadeirydd | 22 May 2020 |
|
|
||||
Alan Measures | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||
Mark Walker | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|||||
Claire Stibbon | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Johnathan Doran | Ymddiriedolwr | 14 August 2022 |
|
|
||||
Margaret Greenaway | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Anca Seaton | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Dr Charles Phua | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Michael Bryan | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Fanni Nicoll | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Claire Elizabeth Wallace | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.