ymddiriedolwyr IDEAS TEST
Rhif yr elusen: 1190098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virginie Giles | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
NANCY STRIDGEN | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
ELIZABETH MELLEN | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
ALEXANDER CAMERON | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Robin Pimenta | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Ally Sinyard | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Jatinbhai Gokulbhai Patel | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Rebecca Brennan-Brown | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Jane Rosalind Howard | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.