ymddiriedolwyr SOUTHWARK COMMUNITY EDUCATION CHARITY ("SCEC")
Rhif yr elusen: 1185489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Cambouris | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|
||||
Kerri-Anne Bahth | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Jane Teresa Lunnon BA Hons | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|||||
Rhona Elizabeth Muir MA MSc MA | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
HELEN INGHAM BSc | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Neil Green BEd | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Dr CAMERON SAMUEL BENJAMIN PYKE MA PhD | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Dr Toby Giles Anderson Griffiths MA DPhil | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Pauline Simpson MA | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
SUZANNE SAULLO | Ymddiriedolwr | 01 September 1994 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.