ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WINTON, MOORDOWN AND CHARMINSTER
Rhif yr elusen: 1186540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael Edward Smith | Cadeirydd | 09 June 2019 |
|
|
||||
Rev Lorraine Kingsley | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Rev Robert John Sawdy Dr. | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Mary Apperley | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Ruth Deborah Zachary | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Mavis Lilian Driver | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Alun Williams | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
Susan Mary Mora Watts | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
||||
India Marie Farrow | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Vivien Dorothy Kingston | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Jill Crewe | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Martin Eugene Jennings | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Rev James Michael Sharp | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Peter John Edward Barham | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Jonathan Lane Williams | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Sara Vanessa Fursdon | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Karen Margaret Gillis | Ymddiriedolwr | 09 June 2019 |
|
|
||||
John Newbold | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.