ymddiriedolwyr THE WOW FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1189880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandie Okoro | Cadeirydd | 16 June 2021 |
|
|
||||||||
Nazir Afzal | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|||||||||
Dr Anne-Marie Imafidon MBE | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||||||
JAYANTHI KURU-UTUMPALA | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||||||
Richard David COLLIER-KEYWOOD | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|||||||||
Shevaun Haviland | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|||||||||
NUSRATH HASSAN | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|
||||||||
BARBARA REEVES | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.