ymddiriedolwyr BURPHAM VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 1185796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Charles Rooke | Cadeirydd | 11 April 2023 |
|
|
||||
Simon James Lay | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
ROBERT THOMAS TICKLER ESSEX | Ymddiriedolwr | 07 August 2021 |
|
|||||
SANDRA MAUREEN TOMKINS | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|||||
JULIE TESTER | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|||||
Paul Challen | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|||||
Heather Birch | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.