ymddiriedolwyr DERBY PRIDE CIO
Rhif yr elusen: 1184683
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin David Carter | Cadeirydd | 30 July 2019 |
|
|||||
Thomas Murphy | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
John Smith | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Adam Ramsey | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Morgan Josiah Cross | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Costain | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Richard Groves | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|
||||
Gareth Quantick | Ymddiriedolwr | 21 August 2019 |
|
|
||||
Sharrene Sidhu | Ymddiriedolwr | 21 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.