Hanes ariannol GREATER MANCHESTER ARTS CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 514719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.43m | £6.30m | £6.05m | £6.81m | £7.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.52m | £6.62m | £4.68m | £6.66m | £7.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.37m | £1.27m | £1.27m | £1.27m | £1.27m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.57m | £1.43m | £2.93m | £2.17m | £1.54m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.85m | £1.76m | £3.38m | £2.62m | £1.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £684.74k | £731.43k | £99.58k | £425.43k | £676.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.89m | £3.80m | £2.57m | £3.50m | £4.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £3.38m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £383 | £769 | £262 | £103 | £1.05k | |
|
Incwm - Arall | £954 | £5.27k | £66 | £265.55k | £230.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £42.86k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.12m | £6.16m | £4.38m | £6.27m | £6.99m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £398.70k | £452.02k | £300.04k | £396.02k | £540.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.45k | £0 | £4.38m | £177.93k | £238.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.