Hanes ariannol BURY HOSPICE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 514728
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12m | £1.13m | £1.28m | £3.49m | £2.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £884.61k | £1.10m | £1.18m | £1.66m | £1.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £704.13k | £762.49k | £2.50m | £1.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £182.39k | £206.64k | £299.02k | £634.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £199.33k | £243.86k | £361.20k | £291.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £45.51k | £60.33k | £59.22k | £47.12k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.93k | £6.09k | £267.47k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £338.72k | £480.63k | £0 | £1.11m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £722.54k | £780.76k | £1.13m | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.39k | £13.90k | £21.23k | £17.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.