Dogfen lywodraethu JOURNEY ENTERPRISES LTD
Rhif yr elusen: 514827
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/12/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/09/1998 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 01/04/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 11/04/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 05 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF MENTALLY HANDICAPPED PERSONS IN ANY MANNER WHICH IS NOW OR HEREAFTER MAY BE DEEMED CHARITABLE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.