ymddiriedolwyr THAME YOUTH PROJECTS GROUP (CIO)
Rhif yr elusen: 1187553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA JANE NEWTON | Cadeirydd | 24 January 2020 |
|
|
||||
Linda Clare Smith | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Sarah Georgina Welford | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Alexander MIchael Pazik | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Christine Ann Bruce-Morgan | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Gwilym John Savell | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|||||
Helena Mary Fickling | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
||||
Paul Francis Cowell | Ymddiriedolwr | 24 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.