ymddiriedolwyr SHAY LANE PTFA
Rhif yr elusen: 1190976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Mills | Cadeirydd | 29 September 2023 |
|
|
||||
Vanessa Greedy | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Rachael Brear | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Jemma Challender | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Melissa Cross | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Lauren Doyle | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Marie Bailey-Lindop | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Tina Neill | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
Andrea Elizabeth Hutchinson-Smith | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
Hayley Louise Gilbert | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
Deborah Anne Thomas | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.