ymddiriedolwyr WOOLWICH CREATIVE DISTRICT TRUST
Rhif yr elusen: 1189180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asli Ibrahim Mohammed | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Shah Mohammed Ziaur Rahman | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Clive Ahmed | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Piers Nicholls | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
David Paul Sullivan | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Philip John Watkins | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|||||
Michael Lewis | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Ben Howarth | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Sally Manser | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.