ymddiriedolwyr Parley Community Pre School
Rhif yr elusen: 1185798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Tanner | Cadeirydd | 16 October 2017 |
|
|
||||
Amy Billinge | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|
||||
Duncan oliver Hook | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Theresa Doherty | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Rachel Mcdonald | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Danielle Louise MacQueen | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.