ymddiriedolwyr GOOD FAITH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1188639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amit Popat | Cadeirydd | 20 May 2021 |
|
|
||||
Martin Philip Dickson | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Jean Kabasomi | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Maria Wyard | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|||||
Samson Ayotunde Afolabi | Ymddiriedolwr | 17 February 2022 |
|
|
||||
David Barclay | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Katherine Louise Shouesmith | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|
||||
Joshua Benjamin Richards | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.