ymddiriedolwyr BRITISH BURN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1187794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odhran Shelley FRCS | Cadeirydd | 06 February 2020 |
|
|
||||
Claire Black | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|
||||
Nikolaos Arkoulis | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Sankhya Kapil Sen | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Ascanio Tridente | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Dr Laura Shepherd | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Emily Huddleston | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Dr Brendan Sloan | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|||||
Simon Booth | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Nicole Lee | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||
Kayvan Shokrollahi LLM FRCS | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Victoria Jayne Dudman BSc Hons | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.