ymddiriedolwyr GLENDALE AGRICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1187662
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Dennis Hurst | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Nicholas Edward Hume Hargreave | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Martin John Straker | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Jayne Esther Watson | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Robert Armstrong Brown | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Douglas Stawart Kinsey | Ymddiriedolwr | 22 October 2019 |
|
|
||||
Ian Frederick Murray | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
Euan Francis Gibson | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.