ymddiriedolwyr BUSY FINGERS PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1188632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (162 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheryl Steeple | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Stephen Hazell | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Emily Dunnett | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
AMANDA OGILVIE | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Emily Finney | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Holly Hodge | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Amy Tatum | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Jennifer Winkworth | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Danielle Smith | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.