ymddiriedolwyr GYMPANZEES
Rhif yr elusen: 1189375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin Jones | Cadeirydd | 14 October 2019 |
|
|
||||
Emma Louise Wilson | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Heledd Wyn | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
CHRISTOPHER JOHN HASLAM | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Richard Cartwright | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Dr Mark Mason | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Luigi Mario De Luca | Ymddiriedolwr | 17 September 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Scholey | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.