ymddiriedolwyr ARDAL WEINIDOGAETH BRO CYMER MINISTRY AREA
Rhif yr elusen: 1187539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Williams | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||||
Deborah Lynne Peck | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||||
Margaret Freda Joan Bebb | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||||
Shan Eurian Roberts | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||
Richard Andrew Meredyth Richard | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER BENEDICT RIDLER | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|||||||
Iola Margaret Evans | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||||
David William Andrew Vaughan | Ymddiriedolwr | 14 September 2014 |
|
|
||||||
David John Bebb | Ymddiriedolwr | 14 September 2014 |
|
|
||||||
Anne Margaret Anslow | Ymddiriedolwr | 14 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.