ymddiriedolwyr BIRMINGHAM ETHNIC EDUCATION AND ADVISORY SERVICE TRUST
Rhif yr elusen: 515098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Lynne Patricia Morris CBE | Cadeirydd | 02 February 2012 |
|
|
||||
Taheer Afzal | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Yasmin Yunus Patel Karim | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Nazanin Ranjbar Khaneghah | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Edobhiye Aigbe Oaikhinan | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|||||
Naila Tabassam | Ymddiriedolwr | 25 January 2016 |
|
|
||||
MRS LIZ POWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Judith Margaret Taylor | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.