ymddiriedolwyr BRADNOP VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 515262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Wilson | Cadeirydd | 03 August 2022 |
|
|
||||
Sue Lovell | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Diane Dodds | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Julia Butterworth | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
Martin Davis | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
NIck Deaville | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Jo Deaville | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Sheila Knott | Ymddiriedolwr | 05 April 2015 |
|
|
||||
David Berry | Ymddiriedolwr | 04 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.