ymddiriedolwyr CEREDIGION CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1188313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Felicity Jane Jepson-Randall | Cadeirydd | 23 September 2021 |
|
|
||||
Ruth Gooding | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
DAVID HENRY CRIMES | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|||||
Prof Mike Gooding | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|||||
Charlene Mary Crampin | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Susan Peterson | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Kathryn Anne Wright | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Dr Barbara Jill Barber | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Julia Ann Christine Jenkins | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Rev Peter Edwin Barber | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Rev David Jones | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Rev Phillip Alun Poynor | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Dionne Sherwood FCCA | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||
Heather Phillips | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||
Elizabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Jean Millest-Baker | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Arnold Smith | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Dr Glyn Jenkins | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.