Dogfen lywodraethu THE MARGAM YOUTH ACTIVITIES LEISURE CENTRE
Rhif yr elusen: 515319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 NOVEMBER 1977 AS AMENDED 20 DECEMBER 1981, 11 APRIL 1983 AND 6 MAY 1984 AS AMENDED ON 16 FEB 2021
Gwrthrychau elusennol
TO HELP AND EDUCATE YOUNG PEOPLE THROUGH THEIR LEISURE TIME AND RECREATIONAL ACTIVITIES SO TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES, THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.