ymddiriedolwyr THE SOUTH LAKELAND CHRISTIAN TRUST
Rhif yr elusen: 515326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Brian Thomas Streeter | Cadeirydd | 23 April 2018 |
|
|||||
Rev Grace Rachel Cauldwell | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|||||
Catherine Brady | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Magdalen Teresa Gee | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
DR Alexander George Stewart | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|||||
RICHARD DARE HOLLAND | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.