ymddiriedolwyr CATHEDRAL MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1187769
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Angus Macdonald | Cadeirydd | 31 October 2020 |
|
|||||||||
Dr David Hill MA FRCO | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|||||||||
Simon Giles Toyne | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||||||
Susan Jeanne Hind Woodward | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|||||||||
John Stuart Laing | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|||||||||
Giverny Eloise Colleen McAndry | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|||||||||
GAVIN DOUGLAS LEWIS RALSTON | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|||||||||
Dr James Bennett Lancelot | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|||||||||
Heather Morgan | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|||||||||
Rev James Edmond Alexander Mustard | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|||||||||
JASON SCOTT GROVES | Ymddiriedolwr | 02 May 2020 |
|
|||||||||
Dr Isobel Rachel Pinder | Ymddiriedolwr | 05 February 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.