ymddiriedolwyr BEARLEY VILLAGE HALL AND A SPORTSFIELD
Rhif yr elusen: 515370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madjid Mokrani | Ymddiriedolwr | 30 December 2022 |
|
|
||||
Philip Hampson | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
Trudy Hampson | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
Richard Mervyn Le Page | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
|
||||
Ian Partridge | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||
Gillian Elizabeth Groom | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
||||
Charlotte Pettitt | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
Graham Castle | Ymddiriedolwr | 11 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.