Hanes ariannol LLANLLWNI YOUNG FARMERS CLUB
Rhif yr elusen: 515410
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.29k | £14.57k | £23.91k | £3.69k | £8.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.22k | £12.34k | £26.81k | £666 | £7.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.