ymddiriedolwyr STERTS ARTS AND ENVIRONMENTAL CENTRE
Rhif yr elusen: 1189424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Newton-Chance | Cadeirydd | 17 August 2023 |
|
|
||||
Mark Brownrigg | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
SARAH LOUISE PYM | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Dan Sturrock | Ymddiriedolwr | 11 April 2023 |
|
|
||||
Joy Dent | Ymddiriedolwr | 16 December 2022 |
|
|
||||
Katie Brailsford | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Bernice Strickland | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Lodge | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.