Hanes ariannol THE ROSEMOUNT HOME
Rhif yr elusen: 515464
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2009 | 31/05/2010 | 31/05/2011 | 31/05/2012 | 31/05/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £325.63k | £343.76k | £347.46k | £349.32k | £352.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £335.09k | £330.56k | £352.45k | £340.68k | £362.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.