ymddiriedolwyr BAWDESWELL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1188278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Good | Cadeirydd | 19 December 2022 |
|
|
||||
Anne Toomey | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
David Shannon | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Graham John Williamson | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Ruth Margaret Whitmore | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Ruth Hannent | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Christopher John Leppard | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Linda Kay Leppard | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Jo Porter | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Lindsay Kuczma | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Josephine Margaret Beach | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.