ymddiriedolwyr WELLBEING IN THE WEALD
Rhif yr elusen: 1190083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Frank Chandler | Cadeirydd | 06 August 2019 |
|
|||||
Seamus O'Brien | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Laura Virginia Myra Wade | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
PETER ROBERT FREEMAN SIMPSON | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|||||
Dr Deborah Joy Jones | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
Dineli Charlesworth | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|||||
Mark Atchison Lawrence | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.