ymddiriedolwyr HOSPITAL RADIO BEDSIDE
Rhif yr elusen: 1190210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Plummer | Cadeirydd | 04 July 2020 |
|
|
||||
Kevin Diaper | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Judith Adda | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Thomas David James | Ymddiriedolwr | 18 February 2024 |
|
|||||
Trevor Malcolm Dean | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
ANDREW SCOTT | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|||||
MICHAEL HARDY | Ymddiriedolwr | 22 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.