ymddiriedolwyr THE GODOLPHIN AND LATYMER SCHOOL BURSARY FUND
Rhif yr elusen: 1187911
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Paines | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
MARK ESIRI | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|||||
Georges Assi | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
Dr Leonard Magrill | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
James Dunn | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Dr Frances Madeleine Ross Ramsey | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Simon Davies | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.