Hanes ariannol FOUNDATION
Rhif yr elusen: 515517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.45m | £10.25m | £10.99m | £11.52m | £10.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.25m | £9.82m | £10.62m | £11.50m | £11.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.19m | £4.42m | £5.09m | £5.96m | £4.54m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £42.89k | £282.10k | £201.45k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £438 | £40.00k | £58.68k | £104.01k | £118.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.38m | £10.14m | £10.92m | £11.40m | £10.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.87k | £16.00k | £9.64k | £6.71k | £9.65k | |
|
Incwm - Arall | £59.81k | £50.00k | £6.85k | £10.82k | £11.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.24m | £9.71m | £10.57m | £11.29m | £11.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £5.00k | £4.35k | £4.35k | £4.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £146.00k | £49.00k | £129.91k | £124.16k | £85.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.00k | £1.00k | £0 | £4.25k | |
|
Gwariant - Arall | £9.20k | £103.00k | £46.40k | £208.46k | £64.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.