ymddiriedolwyr SOUND PROGRESSION LTD
Rhif yr elusen: 1190897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Alexander Parry | Cadeirydd | 22 June 2020 |
|
|
||||
Barbara Jean Lima | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Marcelle Louisa dos Santos | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Cian Ciaran | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
Gerald Kuzhangaira | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Ian John Llewelyn McAndrew | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Emma Clark | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
Jonathan Kenneth Luxton | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.