Hanes ariannol COMMUNITY FIRST YORKSHIRE LTD
Rhif yr elusen: 515538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.32m | £1.40m | £1.11m | £1.16m | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.31m | £1.08m | £1.02m | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £63.88k | £51.10k | £47.59k | £54.39k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £636.83k | £767.50k | £789.12k | £881.14k | £803.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.65k | £15.86k | £11.77k | £19.20k | £12.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.30m | £1.38m | £1.09m | £1.14m | £992.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.97k | £5.08k | £3.27k | £2.56k | £6.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.14m | £1.31m | £1.08m | £1.02m | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.20k | £2.28k | £4.20k | £4.20k | £2.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £288.54k | £280.87k | £93.34k | £43.23k | £88.49k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.