ymddiriedolwyr ALWAYS COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1189909
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackie Bowen | Cadeirydd | 10 February 2020 |
|
|
||||
Yancy Johana Holden | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Tracey Lloyd Tracey Lloyd | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Adam Baker Adam Baker | Ymddiriedolwr | 29 July 2023 |
|
|
||||
Colin Hyde | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Ruth Jane Imeson Ruth Jane Imeson | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Alcot Walker | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.