ymddiriedolwyr RYE HERITAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 1187978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Councillor Christopher Robert Hoggart | Cadeirydd | 11 August 2021 |
|
|
||||
Ian Graham Walker | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
STEPHEN JAMES BLATTMAN | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|||||
Ralph Arthur Sperring | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Michael Winston Eve | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Martin Timothy Blincow | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Sophia Susannah Rosemary de Sherburne-Swann | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.