ymddiriedolwyr PRICKLES IN A PICKLE
Rhif yr elusen: 1189005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachael Murray | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Montague | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Janice Jeffery | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Tina Hutton- Fellowes | Ymddiriedolwr | 08 May 2020 |
|
|
||||
Judith Thomson RN | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|
||||
Joy Howick | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|
||||
Alan Pook | Ymddiriedolwr | 09 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.