ymddiriedolwyr TAXWATCH
Rhif yr elusen: 1189585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN RICHER | Cadeirydd | 08 October 2018 |
|
|||||||||||
George Turner | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||||||||
Ana Caistor Arendar | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||||||||
Jennifer Elaine Herrera | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|||||||||||
Richard Brooks | Ymddiriedolwr | 24 October 2018 |
|
|
||||||||||
Damien Morrison | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
||||||||||
James Timpson | Ymddiriedolwr | 23 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.