ymddiriedolwyr FACTORY TRUST
Rhif yr elusen: 1190146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Woodroofe | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|||||
Irene Hamilton | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|
||||
Henri Murison | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|
||||
WARREN JAMES SMITH | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|||||
SANDRA MARTORELL | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Michael Julian Ingall | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.