ymddiriedolwyr WELSH HOUSING AID LIMITED
Rhif yr elusen: 515902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Theodoulou | Cadeirydd | 10 March 2022 |
|
|
||||
Sarah Bowen | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Felicity McKee | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Gareth Arthur Leech | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Cheryl Tracy | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Rhian Wyn Edwards | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|||||
Miguela Gonzalez | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|||||
Andrew James Clennell | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Meri Huws | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|||||
Ceri Huw Breeze | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
Nuria Zolle | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.