ymddiriedolwyr GRINDON CHURCH COMMUNITY PROJECT
Rhif yr elusen: 1189916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Graham Whiteoak | Cadeirydd | 12 June 2020 |
|
|
||||
Corinne Kilvington | Ymddiriedolwr | 22 January 2022 |
|
|
||||
Tracy Berry | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Peter Moth | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|
||||
Barbara Mary Mitchell | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Linda Hudson | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
JoAnne Nelson | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Thomas Hudson | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Claire Elizabeth Ritson | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Mavis Cathrine Whiteoak | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.