ymddiriedolwyr AGE CONCERN NEWBURY AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 1189615
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Sarah Reed | Cadeirydd | 20 March 2023 |
|
|
||||
Nigel Francis Christopher Fleming | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Dr Bruce Baird Letham | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Margaret Letitia Payne | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|||||
Vaughan John Miller | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Jolyon Paul Barton | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
George David Astor | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
||||
Jonathan Joseph Hopson | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.