ymddiriedolwyr THE GUIDE ASSOCIATION NORTH YORKSHIRE SOUTH
Rhif yr elusen: 516246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Strathie MBE | Cadeirydd | 28 November 2015 |
|
|
||||
Myra Puckrin | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Emma Chester | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Katherine Hester Mary Croft | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
Clare Louise Cockroft | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Hannah Louise Cook | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Ann Booker | Ymddiriedolwr | 13 October 2019 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Dealtry | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||
Helen Feetenby | Ymddiriedolwr | 06 July 2017 |
|
|||||
Alison Mary Wadsworth | Ymddiriedolwr | 28 November 2015 |
|
|
||||
Sally Jackson | Ymddiriedolwr | 20 June 2015 |
|
|
||||
Diane Harryman | Ymddiriedolwr | 20 June 2015 |
|
|
||||
Alison Cunningham | Ymddiriedolwr | 04 September 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.